Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1925 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonarjuszów państwowych do kategorji funkcjonarjuszów niższych i zaliczeniu ich do grup uposażenia. / Rada Ministrów /
Oświadczenie Rządowe z dnia 12 listopada 1925 r. w sprawie Protokółu o zmianie § 13 Aneksu II do Części VIII Traktatu Pokoju pomiędzy Mocarstwami Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi a Niemcami, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku. / Minister Spraw Zagranicznych /
Protokół stanowiący o zmianie § 13 Aneksu II do Części VIII Traktatu Wersalskiego.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 listopada 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Robót Publicznych o radzie ubezpieczeń społecznych.
Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 listopada 1925 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 9 lipca 1921 r. w przedmiocie postępowania celnego przy obrocie zagranicznych opakowań zwrotnych. / Minister Skarbu /
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 listopada 1925 r. o zmianie taryfy telefonicznej za rozmowy miejscowe. / Minister Przemysłu i Handlu /
Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 18 listopada 1925 r. w sprawie utworzenia powiatowego urzędu ziemskiego we Włoszczowej. / Minister Reform Rolnych /
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 1925 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie lidzkim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie. / Minister Sprawiedliwości /
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 1925 r. w sprawie dyzlokacji sądów pokoju w powiecie oszmiańskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie. / Minister Sprawiedliwości /
Obwieszczenie w sprawie sprostowania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1925 r. / Prezes Rady Ministrów /
Obwieszczenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 18 listopada 1925 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu z dnia 30 października 1925 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r. / Minister Skarbu, Minister Przemysłu i Handlu, Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych /