Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych. / Prezydent Rzeczypospolitej /
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych. / Prezydent Rzeczypospolitej /
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych. / Prezydent Rzeczypospolitej /
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych. / Prezydent Rzeczypospolitej /
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych. / Prezydent Rzeczypospolitej /
Uchwała nr 749 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1951 r. o zmianie instrukcji nr 3 w sprawie tworzenia wydziałów i referatów prezydiów rad narodowych. / Rada Ministrów /
Uchwała nr 760 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1951 r. w sprawie zmiany tymczasowej struktury organizacyjnej Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła. / Rada Ministrów /
Uchwała nr 767 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1951 r. w sprawie państwowego planu stypendialnego dla studentów II roku Wyższej Szkoły Prawniczej im. T. Duracza na okres od dnia 1 października 1951 r. do dnia 31 grudnia 1951 r. / Rada Ministrów /
Uchwała nr 769 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1951 r. w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Finansów. / Rada Ministrów /
Zarządzenie nr 170 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 1951 r. w sprawie gromadzenia i przekazywania zużytych znaczków pocztowych. / Prezes Rady Ministrów /
Zarządzenie nr 176 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1951 r. dotyczące zmiany zarządzenia z dnia 28 czerwca 1951 r. w sprawie indywidualnego nabywania biletów ulgowych do teatrów świetlnych. / Prezes Rady Ministrów /
Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1951 r. zmieniające zarządzenie z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie stosowania wzoru umowy ramowej dotyczącej sporządzania dokumentacji technicznej dla inwestycji. / Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego /
Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 1951 r. w sprawie przekazów pieniężnych nadawanych przez jednostki budżetu Państwa. / Minister Finansów /
Zarządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 18 października 1951 r. w sprawie oznaczenia specjalności stopnia inżyniera dla absolwentów b. Wyższego Kursu Melioracyjnego przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. / Minister Szkół Wyższych i Nauki /
Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 11 września 1951 r. w sprawie zawierania umów w zakresie dostaw, robót i usług z osobami, nie wymienionymi w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych, udzielania zaliczek i zwalniania od obowiązku zabezpieczenia wykonania tych umów. / Minister Przemysłu Chemicznego /
Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 21 sierpnia 1951 r. w sprawie dyscypliny w zakresie działalności inwestycyjnej. / Minister Handlu Wewnętrznego /
Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 22 września 1951 r. w sprawie ustalenia zasad kontraktacji i umów ramowych z przewoźnikami prywatnymi o przewóz środków opałowych. / Minister Handlu Wewnętrznego /
Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 23 października 1951 r. w sprawie likwidacji Urzędu Celnego w Dołujach. / Minister Handlu Zagranicznego /
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 1951 r. w sprawie zakresu świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia dla rodzin żołnierzy kadrowej służby wojskowej. / Minister Zdrowia /
Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji". / Xxx /
Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy". / Xxx /