Uchwała nr 372 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1955 r. w sprawie skróconego czasu pracy w Fabryce Lin, Drutu i Wyrobów z Drutu we Włocławku. / Rada Ministrów /
Uchwała nr 385 Prezydium Rządu z dnia 28 maja 1955 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Budowniczy Pałacu Kultury i Nauki im. J. Stalina". / Prezydium Rządu /
Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 3 maja 1955 r. w sprawie składu i trybu postępowania komisji koordynacyjnych do spraw robót na ulicach oraz placach i zieleńcach publicznych w miastach. / Minister Gospodarki Komunalnej /
Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1955 r. o zmianie zarządzenia z dnia 31 grudnia 1951 r. w sprawie ustanowienia specjalnych kas poborowych w państwowych biurach notarialnych i zakresu czynności tych kas. / Minister Sprawiedliwości /
Zarządzenie Ministra Energetyki z dnia 26 maja 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 19 lipca 1952 r. w sprawie warunków dostawy energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa podlegające Ministrowi Energetyki. / Minister Energetyki /
Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 kwietnia 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 listopada 1952 r. w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt. / Minister Rolnictwa /
Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 maja 1955 r. w sprawie ochrony materiału siewnego buraka. / Minister Rolnictwa /
Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 12 maja 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 27 czerwca 1953 r. w sprawie zasad ustalania czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich. / Minister Leśnictwa /
Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 26 maja 1955 r. w sprawie odległości dozwolonego przewozu w ciężarowym transporcie samochodowym między osiedlami. / Minister Transportu Drogowego i Lotniczego /
Zarządzenie Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 24 maja 1955 r. w sprawie spisu miast, dla których projekty urbanistyczne podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury. / Prezes Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury /
Pismo Okólne nr 121 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 1955 r. w sprawie sprawowania zarządu nieruchomościami państwowymi. / Prezes Rady Ministrów /
Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy". / Xxx /