Zarządzenie nr 151 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 9 kwietnia 1954 r. w sprawie praktyk wakacyjnych i dyplomowych studentów szkół wyższych podległych Ministrowi Szkolnictwa Wyższego. / Prezes Rady Ministrów /
Zarządzenie nr 155 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1955 r. w sprawie zmiany przynależności administracyjnej i trybu przekazania Technikum Przemysłu Rybnego w Sopocie. / Prezes Rady Ministrów /
Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 4 lipca 1955 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powoływania, obowiązków i wynagrodzenia rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn. / Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego /
Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 7 lipca 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 13 września 1954 r. w sprawie nabywania przez jednostki gospodarki uspołecznionej artykułów przeznaczonych na zaopatrzenie w punktach sprzedaży detalicznej. / Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Minister Finansów /
Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 7 lipca 1955 r. w sprawie zasad dokonywania wypłat i ewidencjonowania wynagrodzeń za prace związane z działalnością inwestycyjną zlecane przez przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie osobom fizycznym nie będącym płatnikami podatku obrotowego i dochodowego. / Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Minister Finansów /
Zarządzenie Ministrów Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 28 czerwca 1955 r. w sprawie ustalenia koloru, oświetlenia i sygnałów pojazdów mechanicznych straży pożarnych. / Minister Transportu Drogowego i Lotniczego /
Zarządzenie Ministrów: Szkolnictwa Wyższego, Oświaty i Zdrowia z dnia 22 czerwca 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 25 maja 1954 r. w sprawie egzaminów wstępnych i regulaminu uczelnianych komisji do spraw rekrutacji i wydziałowych komisji dla doboru kandydatów na I rok studiów w szkołach wyższych. / Minister Szkolnictwa Wyższego, Minister Oświaty, Minister Zdrowia /
Zarządzenie Ministra Energetyki z dnia 11 czerwca 1955 r. zmieniające zarządzenie w sprawie limitowania mocy i energii elektrycznej. / Minister Energetyki /
Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 21 marca 1955 r. w sprawie utworzenia, organizacji i właściwości miejscowej urzędów morskich. / Minister Żeglugi /
Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 20 czerwca 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 10 listopada 1950 r. o wymiarach i wyglądzie tablic rejestracyjnych oraz tablic ze znakami próbnymi dla pojazdów mechanicznych. / Minister Transportu Drogowego i Lotniczego /
Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji dla wydziałów komunikacji drogowej prezydiów rad narodowych w sprawie sprawozdawczości statystycznej z ilości wydanych oraz cofniętych pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych. / Minister Transportu Drogowego i Lotniczego /
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 1955 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy pobieraniu do badania prób artykułów żywności i niektórych wyrobów przemysłowych mających wpływ na zdrowie człowieka. / Minister Zdrowia /
Instrukcja tymczasowa Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 20 czerwca 1955 r. w sprawie dodatkowych warunków wydawania głuchoniemym i głuchym pozwoleń na prowadzenie motocykli. / Minister Transportu Drogowego i Lotniczego /