Zarządzenie nr 198 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1954 r. w sprawie korzystania przez organy rzeczoznawstwa i kontroli podległe Ministrowi Handlu Zagranicznego z usług laboratoriów i placówek badawczych innych resortów oraz z usług ich pracowników, będących ekspertami Polskiej Izby Handlu Zagranicznego. / Prezes Rady Ministrów /
Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 4 sierpnia 1954 r. w sprawie gospodarki niektórymi meblami biurowymi. / Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego /
Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 sierpnia 1954 r. w sprawie gospodarowania żelastwem użytkowym. / Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego /
Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1954 r. w sprawie dokumentacji płac i rozliczeń za płace z pracownikami w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej. / Minister Finansów /
Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 16 listopada 1953 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad obrotu opakowaniami w branży naftowej stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Górnictwa. / Minister Górnictwa /
Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 2 lutego 1954 r. zmieniające zarządzenie z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie zawierania umów w zakresie dostaw, robót i usług z osobami nie wymienionymi w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych oraz w sprawie udzielania zaliczek i zwalniania od obowiązku zabezpieczenia tych umów. / Minister Górnictwa /
Zarządzenie Ministra Energetyki z dnia 29 czerwca 1954 r. zmieniające zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 4 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Śląskiego Biura Dozoru Technicznego. / Minister Energetyki /
Zarządzenie Ministra Energetyki z dnia 29 czerwca 1954 r. zmieniające zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 4 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Warszawskiego Biura Dozoru Technicznego. / Minister Energetyki /
Pismo okólne nr 200 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1954 r. w sprawie wydawania legitymacji pracowniczych uprawniających do ulg kolejowych. / Prezes Rady Ministrów /
Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy". / Xxx /